网站首页
关于我们
公司简介
组织架构
企业文化
公司资质
新闻资讯
行业新闻
公司动态
工程展示
房屋建筑
市政公路
机电安装
装饰装修
钢结构
人才招聘
联系我们
网站首页
关于我们
公司简介
组织架构
企业文化
公司资质
新闻资讯
行业新闻
公司动态
工程展示
房屋建筑
市政公路
机电安装
装饰装修
钢结构
人才招聘
联系我们
新闻资讯
365be体育官网
>
新闻资讯
>
公司动态
行业新闻
公司动态
中国建筑董事长孙文杰简介
2024-07-31
孙文杰,1946年出生,毕业于上海同济大学,教授级高级工程师、英国皇家特许建造师。现任中国建筑工程总公司总经理、中国建筑股份有限公司董事长、中国海外集团有限公司董事长,他是党的十五大、十六大代表;是国家人事部颁发的中青年有突出贡献专家;是全国建设系统行业标兵。曾发表《香港的建筑业》、《香港的城市规划》、《九七年香港......
教授级高级工程师郑学选任中建集团董事长曾主要负责海外业务
2024-07-31
2021年11月16日下午,中国建筑集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责宣布了中央关于中国建筑集团有限公司主要负责调整的决定:郑学选任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记,免去其中国建筑集团有限公司总经理职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。 中国建筑集团有限公司(简称中建集团),正式......
中建集团领导成员调整
2024-07-31
: 近日,中国建筑集团有限公司召开了党组会议,通报了一项重要决定:黄杰任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员;王云林不再担任中国建筑集团有限公司总会计师、党组成员职务。相关职务任免按有关法律规定办理。 作为国内建筑工程领域的老大哥,中建集团高层领导班子的更替一直备受关注。去年,中建集团和股份公司多个领导职务进行......
中建集团领导班子调整!
2024-07-31
原中国建筑工程总公司人力资源部(干部人事部)副总经理,中国建筑一局(集团)有限公司董事、党委副书记、副总经理,中建集团人力资源部(干部人事部)总经理等职。 中国建筑集团有限公司董事长、党组书记,中国建筑股份有限公司董事长,兼任中国建筑战略研究院院长。教授级高级工程师,博士研究生。党的、二十大代表,全国劳动模范。 ......
中国电力建设集团有限公司领导信息
2024-07-31
中国电力建设集团有限公司(以下简称中国电建)是经国务院批准,于2011年9月在原中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属14个省(区、市)勘测设计、施工、装备修造企业基础上重组而成跨国经营的综合性特大型中央企业。 中国电建注册资本金319亿元,现有员工18万人......
建设集团副总被逮捕另有4名高管被查!
2024-07-30
据贵州省纪委监委消息:日前,经贵州省委批准,贵州省纪委省监委对七冶建设集团有限责任公司党委委员、副总经理刘红浪严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。 经查,刘红浪身为党员领导干部和国有企业管理人员,丧失理想信念,背弃初心使命,与他人串供,企图掩盖违纪违法事实,对抗组织审查;无视中央八项规定精神,多次向从事公务......
中国建筑21家子公司资产、利润公布!超乎想象
2024-07-30
今天,给大家隆重发布中国建筑股份有限公司21家重要子公司的业务性质、注册资本、持股比例、总资产、净资产和2019年实现净利润的具体情况,数字截至到2019年12月底。净利润是各家子公司2019年度实现的净利润。都是最新的数据。大家看看中国建筑二级企业哪家强? 以上是中国建筑21家重要子公司的业务性质、注册资本、持......
中国建筑发布20家子公司净利润排行榜
2024-07-30
近日,中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)发布2023年企业半年报,披露中国建筑20家子公司2023年上半年企业净利润情况: 中国建筑20家子公司中,我们最熟知的,“建筑安装”业务的11家子公司,净利润排行为:中建八局>中建三局>中国建筑国际>中建五局>中建一局>中建二局>中建新疆建工>中国建筑兴业>中建......
颜建国辞任中国建筑国际集团董事局主席张海鹏接任
2024-07-30
同时,中国建筑国际还披露,公司执行董事张海鹏获委任为董事局主席,不再担任行政总裁职务;王晓光获委任为中国建筑国际执行董事及行政总裁。 公开信息显示,颜建国于1989年加入中国建筑集团有限公司,2014年加入龙湖地产有限公司,2017年出任中海执行董事兼行政总裁。2020年,颜建国辞任中海物业集团有限公司主席兼非执......
人事!中国建筑集团主要领导调整
2024-07-30
2021年11月16日下午,中国建筑集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责宣布了中央关于中国建筑集团有限公司主要负责调整的决定: 曾任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记、工会主席,直属党委书记,中国建筑股份有限公司董事,兼任中建管理学院院长、中建党校校长。 中国建筑集团有限公司董事、......
上一页
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
下一页